Stimmberechtigte Mitglieder |
Felix Wehry | CDU | CDU Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | |
Heinrich Averdam | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | |
Sylvia Borchardt | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | |
Niklas Droste | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | |
Anna Frohn | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | |
Simone Göhner | CDU | CDU Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 01.11.2016 | | von 01.11.2016 | |
Anne Görtz | | Elternvertreter:in | Elternvertreter:in | 05.09.2024 | | von 05.09.2024 | Elternvertretung | Elternvertretung |
Anja Heckmann-Hollmann | Sostige:r | Sostige:r Lehrervertreter/in | Lehrervertreter/in | 01.11.2016 | 11.01.2023 | von 01.11.2016 bis 11.01.2023 | |
Marion Hermes | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | |
Frank Hölzen | WFV | WFV Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | |
Simon Kalkhoff | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | |
Elternvertreter Sinan Kement | Elternvertreter | Elternvertreter Elternvertreter:in | Elternvertreter:in | 01.03.2023 | 31.07.2024 | von 01.03.2023 bis 31.07.2024 | |
Dr. Frank Lammerding | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | |
Elke Lübbe | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | |
Hasan Mohamad | Schülervertreter | Schülervertreter Schülervertreter/in | Schülervertreter/in | 01.03.2023 | 04.09.2024 | von 01.03.2023 bis 04.09.2024 | |
Antje Nasch | Schulausschuss | Schulausschuss Lehrervertreter/in | Lehrervertreter/in | 12.01.2023 | | von 12.01.2023 | |
Florian Schmedes | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | |
Bernhard Schwarting | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | |
Stephan Sieveke | VCD | VCD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 29.10.2018 | | von 29.10.2018 | |
Karl-Heinz Teuber | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 13.07.2020 | | von 13.07.2020 | |
Tobias Thomann | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | |
Annette Wilking | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | |
Nalin Yöyen | | Schülervertreter/in | Schülervertreter/in | 05.09.2024 | | von 05.09.2024 | |
|
Stephan Sieveke | CDU Fraktion | CDU Fraktion Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.11.2006 | 31.10.2021 | von 01.11.2006 bis 31.10.2021 | Vorsitzender | Vorsitzender |